Informationen über den Verein
1971 gründete Ehrenvorsitzender Franz Pröbst im Nebenzimmer des Gasthauses Stammler mit Gleichgesinnten den Skiclub Vilsbiburg als eigenständigen Verein, nachdem der Skiclub einige Jahre dem TSV Vilsbiburg als Sparte angegliedert war. Aus der Idee den "weißen Sport" vielen Kindern und Erwachsenen zu ermöglichen und näher zu bringen, formte er mit viel Gefühl und Geschick einen großen Verein, der bereits über viele Jahre, mit seinen knapp 1200 Mitgliedern, zu den 10 größten Skiclubs in Deutschland gehört. Johann Kampfl, Werner Zudok, Wendelin Ecker und Werner Hasenecker folgten Franz Pröbst als Vorsitzende. Derzeitig wird der Verein von Christian Hunger und Peter Maier als Vorstandsteam geführt. Die Kasse verwaltet Stefan Weichselgartner, Schriftführer ist Gerhard Gilch. Im Vorstandsbeirat fungieren Skischulleiter Thorsten Geier, Jugendleiter Roland Pollner/Dagmar Wachinger, Öffentlichkeitsarbeit Sebastian Schweiger, Organisation Christian Eller und Sponsoring Claus Föckersperger, Tourenwesen Hubertus Seisenberger und Rennleiter Franz Rosinger.
Der schneereiche Winter in den Bergen ließ Skifahrerherzen höher schlagen - Skiclub Wein- und Bierfest am 22. September.
Freitag 20. April 2018
Nachdem die Vereinsmeister geehrt waren, konnten die Vortragenden bei der 46. Generalversammlung des Skiclubs Vilsbiburg mit beeindruckenden Zahlen aufwarten.
Peter Maier nach acht Jahren nicht mehr 2. Vorstand beim Skiclub Vilsbiburg - Schriftführer und Kassier wurden ebenfalls neu gewählt
Freitag 07. April 2017
Bei der 45. Generalversammlung im Hotel Kongressissimo begrüßte Vorstand Christian Hunger die erschienen Mitglieder, die beiden Ehrenmitglieder Peter Maierthaler und Franz Rosinger, sowie den Vertreter der Stadt Vilsbiburg, 2. Bürgermeister Johann Sarcher.
Skiclub bietet das ganze Jahr über Sport und Unterhaltung - Kinder der Rennmannschaft überraschen mit zwei Filmen bei der Generalversammlung
Freitag den 15. April 2016
Skiclub Vorstand Christian Hunger begrüßte bei der 44. Generalversammlung im Hotel Kongressissimo, neben den Mitgliedern, 1. Bürgermeister Helmut Haider und die beiden Ehrenmitglieder Peter Mayerthaler und Franz Rosinger.
Skiclub Vilsbiburg hat einen neuen Kassier - Generalversammlung mit Ehrung der alpinen Stadtmeister
Donnerstag, den 30. April 2015
Bei der 43. Generalversammlung des Skiclubs Vilsbiburg konnte 1. Vorstand Christian Hunger 2. Bürgermeister Johann Sarcher, die Ehrenmitglieder Peter Mayerthaler, Werner Maierholzner und Franz Rosinger, sowie die Mitglieder des Vereins im Hotel Kongressissimo begrüßen.
Drei neue Beiräte in der Skiclub Vorstandschaft
Donnerstag, den 25. April 2013
Zur 41. Mitgliederversammlung des Skiclubs Vilsbiburg in der Kolpinggaststätte konnte Vorstand Christian Hunger als Vertreter der Stadt Vilsbiburg den 3. Bürgermeister Rudolf Lehner, die Ehrenmitglieder Peter Mayerthaler, Werner Maierholzner, Franz Rosinger und zahlreiche Mitglieder begrüßen.